Til offentliggørelse, den 29. juni 2007 Meddelelse nr. 23 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling - valg til bestyrelsen Bestyrelsen for BioPorto A/S indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 18. juli 2007, kl. 11.00 på selskabets adresse, Grusbakken 8, 2820 Gentofte, med følgende dagsorden: 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen fremsætter forslag om at bestyrelsen består af fire medlemmer og indstiller følgende kandidater til valg, Ejner Bech Jensen, der genopstiller til valg samt Carsten Lønfeldt, Peter Nordkild og Niels Tækker Foged, der alle tre stiller op til valg for første gang. Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at der indløses adgangskort senest 3 dage før generalforsamlingen, det vil sige fredag den 13. juli 2007, kl. 11.00. Adgangskort kan rekvireres ved skriftlig henvendelse til selskabets kontor som navnenoteret aktionær eller mod forevisning af dokumentation for aktiebesiddelse i selskabet, f.eks. depotudskrift (max. 8 dage gammelt). Aktionærers eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden for samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen. Fra den 10. juli 2007 vil dagsordenen være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor på alle hverdage kl. 10.00 til kl. 12.00. Dagsorden samt evt. materiale fremsendes til alle, der har udbedt sig at få fremsendt materiale vedrørende generalforsamlingen. For rekvirering af adgangskort kontakt: Christina Tønnesen, Investor Relations Mail ct@bioporto.com Valg af nye medlemmer til bestyrelsen Som tidligere meddelt fratrådte BioPorto A/S's hidtidige bestyrelsesformand Christian F. Rovsing på selskabets ordinære generalforsamling den 21. marts 2007. Den resterende bestyrelse har efterfølgende drøftet, hvorledes bestyrelsen fremover bør være sammensat med henblik på at sikre den optimale kombination af kompetencer til at lede den fortsatte udvikling af selskabet. BioPorto offentliggjorde i årsrapporten for 2006 en ny strategi for selskabet, som primært fokuserer på at udvikle, patentbeskytte og kommercialisere selskabets egne produkter i modsætning til selskabets hidtidige opkøbsstrategi. Den nye strategi tager afsæt i det betydelige potentiale, der er konstateret for BioPortos NGAL produktportefølje, og sigtet er at anvende samme tilgang til at selektere, udvikle og patentbeskytte andre biomarkører til brug for hospitalernes rutinediagnostik, som rummer et betydeligt markedspotentiale. Implementeringen af den nye strategi stiller krav om en høj grad af fokus på forskning og udvikling inden for diagnostikområdet og en effektiv salg- og markedsføringsstrategi. Dette fokus er i foråret 2007 blevet styrket med tilførsel af flere ressourcer og via en række gennemførte og planlagte nyansættelser i organisationen. I bestyrelsen har det ændrede strategiske fokus også været afsæt for drøftelserne om bestyrelsens fremtidige sammensætning. Det er således bestyrelsens opfattelse, at der er behov for tilførsel af nye målrettede forretningsmæssige og faglige kompetencer, men også at der er behov for en vis kontinuitet fra den del af bestyrelsen, som har været med til at formulere den nye strategi. Derfor foreslår bestyrelsen valg af tre nye medlemmer: Carsten Lønfeldt (60), tidl. koncerndirektør i Coloplast A/S Carsten Lønfeldt var frem til udgangen af 2006 koncerndirektør i Coloplast, hvor han gennem 20 år har beskæftiget sig med ledelse inden for en række strategiske nøgleområder, bl.a. økonomi og finans, IT, HR, planlægning, corporate control og investor relations. Siden sin pensionering hos Coloplast har Carsten Lønfeldt koncentreret sig om bestyrelsesarbejde og sidder desuden bl.a. i OMX Den Nordiske Børs Københavns Advisory Board. Med sin brede ledelsesbaggrund og indsigt i biotekindustrien vil Carsten Lønfeldt kunne tilføre BioPorto forretningsmæssige kompetencer, som vil være værdifulde for selskabets videre strategiske udvikling. Uddannelse: M.Sc. (Econ.), Copenhagen Business School 1972 Karriere: Novo Industri A/S 1972-1973 Teknologisk Institut 1973-1975 Dansk Signal Industri 1975-1979 Norsk Hydro Olie a.s. 1979-1987 Coloplast A/S: General Manager, koncernfunktioner (finans, IT, HR, planlægning, corporate control, investor relations. 1987 Koncerndirektør og CFO, medlem af koncernledelsen 1993 Pensioneret 2006 Medlem af bestyrelsen: Polaris Management A/S Nykredit Invest ATP Invest F.M.B.A. Kirkbi A/S ALK-Abelló A/S Investin/Investin Pro ByrumLabflex A/S (formand) Deadline Games A/S (formand) Rheoscience A/S Gypsum Recyckling International A/S (formand) Desuden medlem af Nykredits Repræsentantskab og OMX Den Nordiske Børs Københavns Advisory Board Peter Nordkild (52), Chief Commercial Officer i Pharmexa A/S Peter Nordkild er Chief Commercial Officer og medlem af koncernledelsen i Pharmaxa, hvor han siden 1. januar 2007 har været ansvarlig for Pharmexas internationale salg og markedsføring. Peter Nordkild er uddannet læge og har gennem sin karriere arbejdet for en række virksomheder inden for lægemiddelindustrien, bl.a. en årrække hos Novo Nordisk og senere som Senior Vice President for Commercial Operations i Ferring Pharmaceuticals, hvor han bl.a. stod i spidsen for etablering af nye markeder og forhandling af licensaftaler. Peter Nordkilds unikke internationale erfaring vil være særdeles relevant i den videre strategiske udnyttelse af BioPortos markedsmæssige potentiale. Uddannelse: Cand.med, Københavns Universitet 1982 Pharmaceutical Regulatory Affairs, Rutgers University, New Jersey, USA 1987 Marketing principles, Rider College, New Jersey, USA 1988 Advanced Management Programme, INSEAD 1998 Finance for Executives, INSEAD 2003 Karriere: Novo Nordisk: Medicinsk direktør, Squibb-Novo (amerikansk datterselskab) 1887-1988 Direktør for forretningsudvikling, Diabetes Group 1988-1989 Marketing og medicinsk direktør, Medical Systems Division 1989-1992 Marketingdirektør, Diabetes Care Division 1992-1994 Marketingdirektør, Diabetes Care Strategy Unit 1994-1996 General Manager, Novo Nordisk Austria 1996-1998 GN Danavox 1999-1999 Herlev og Bispebjerg Universitetshospitaler 1999-2000 Ferring Pharmaceuticals: Vice President og senere Senior Vice President, Commercial Operations 2000-2003 Niels Tækker Foged, (46), Chief Scientific Officer, Visiopharm A/S Niels Tækker Foged har gennem det meste af sin karriere arbejdet med forskning og udvikling - både i offentlige forskerstillinger og på ledende poster inden for biotekindustrien, senest som Chief Scientific Officer hos Visiopharm A/S. Frem til 2006 var han desuden en årrække ansvarlig for forskning og udvikling hos DAKO Denmark A/S, der i lighed med BioPorto har udvikling af antistoffer til diagnostik som et af deres fokusområder. Niels Tækker Foged er doktor i veterinærvidenskab og forfatter til en lang række internationalt anerkendte videnskabelige artikler inden for bl.a. mikrobiologi. Kombinationen af Niels Tækker Fogeds videnskabelige, markedsmæssige og ledelsesmæssige baggrund vil være et væsentligt aktiv for BioPorto i selskabets fortsatte fokus på forskning og udvikling af diagnostiske produkter. Uddannelse: Kemiingeniør, DTU 1985 HD, Business Finance 1989 Doktor i veterinærvidenskab, Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole 1992 Karriere: Statens Veterinære Serumlaboratorium 1985-1990 DAKO A/S, Leder, veterinær mikrobiologi 1991-1992 Center for Clinical & Basic Research, leder Basic Research Department 1992-1998 Osteopro A/S, adm. direktør 1998-2001 Nordic Bioscience A/S, Vice President, Research 2002 DAKO A/S, Direktør, R&D 2002-2006 Visiopharm A/S, Chief Scientific Officer 2006- Seppo Mäkinen, Senior Partner, Biofund, der har siddet i BioPortos bestyrelse siden 2004, har besluttet at udtræde af bestyrelsen i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling. Seppo Mäkinen har kompetencemæssigt især haft til opgave at bidrage til bestyrelsens arbejde med virksomhedsopkøb og har i forlængelse af den reviderede strategi fundet det naturligt at overlade pladsen til nye kræfter. Professor, dr.med., Lars Heslet har pr. 27. juni 2007 valgt at udtræde af bestyrelsen for at kunne fokusere sin indsats i andet regi. Lars Heslet har skabt mange gode kontakter for selskabet i det kliniske forskningsmiljø, hvilket har været afgørende for selskabets udvikling frem til ændringen i strategien. Ved vedtagelse af forslaget som fremsat vil bestyrelsen således fremover bestå af i alt fire medlemmer: Ejner Bech Jensen, direktør R&D, Novozymes, der har været medlem af bestyrelsen siden 2005, samt de tre nye medlemmer. Det er bestyrelsens hensigt at konstituere sig med Carsten Lønfeldt som ny bestyrelsesformand. Bestyrelsen For rekvirering af adgangskort kontakt: Christina Tønnesen, Investor Relations Mail ct@bioporto.com Yderligere information Kontakt venligst administrerende direktør Thea Olesen. BioPorto A/S Grusbakken 8 2820 Gentofte Telefon: +45 45 29 00 29 info@bioporto.com